IN MEMORIAM
Teniente de I.M. Ambrosio Hugo Rodríguez Hoenhe.
Nació en Ferrol el 12 de mayo de 1951 y falleció el 4 de enero de 2022. Ingresó en el Cuerpo de
Infantería de Marina como soldado voluntario el día 27 de diciembre de 1968. Desarrolló toda su
trayectoria profesional en el empleo de cabo 1.º en el Tercio del Sur. Tras ascender a sargento,
ocupó los destinos de Tercio de Levante, Escuela de Aplicación, Centro de Instrucción (CEIM) y
Tercio de Armada. En el empleo de sargento 1.º fue destinado a la Tercera Escuadrilla de la Flotilla
de Aeronaves. De brigada y subteniente sirvió en el Tercio de Armada. Era especialista en Auto-movilismo
y Medios Anfibios Mecanizados y, entre otros, realizó los cursos de Mantenimiento de
Aeronaves y el de Seguridad Operativa Básico de Prevención.
Teniente de I.M. Adonis Fernández Vidal.
Nació en Ferrol el 12 de julio de 1948 y falleció el 9 de diciembre de 2021. Ingresó en el Cuerpo de Infantería de
Marina como soldado voluntario el 20 de abril de 1966. Como cabo 1.º estuvo destinado en el Tercio de Armada y
en la Agrupación de Madrid. Tras ascender a sargento, estuvo destinado en el Estado Mayor de la Armada (EMA).
También, durante el resto de su carrera ocupó destinos en el Gabinete y en la Secretaría del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada (AJEMA). Era especialista en Comunicaciones Tácticas.
Teniente de I.M. Ramón Luque Oliva.
Nació en Morón de la Frontera (Sevilla) el 23 de octubre de 1960 y falleció el 2 de abril de 2022.
Ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina como soldado voluntario el 24 de noviembre de
1981. Aparte de otros destinos, sirvió casi toda su carrera profesional en Cartagena, principal-mente
en el Tercio de Levante y en la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster»
(EIMGAF). Era especialista en Artillería y poseía la Aptitud de Policía Naval y Protección de Autori-dades.
También el curso de Aptitud Pedagógica para Suboficiales.
Teniente de I.M. Don Manuel de la Hoz Pico.
Nació en San Fernando (Cádiz) el 31 de marzo de 1961 y falleció el 28 de mayo de 2022. Ingresó
en el Cuerpo de Infantería de Marina como soldado voluntario el 8 de noviembre de 1979.
Desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional en la Brigada de Infantería de Marina
«Tercio de Armada», excepto dos años como sargento en la Agrupación de Madrid. Estaba en
posesión de la Aptitud de Cazador Paracaidista y era especialista en Automovilismo y Medios Anfi-bios
Mecanizados y, entre otros, realizó los cursos de Mantenimiento de segundo y tercer Escalón
BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 93
de vehículos y el de conductor de Mercancías Peligrosas.
Cuando la pena nos alcanza
por un compañero perdido
cuando el adiós dolorido
busca en la Fe su esperanza.
En Tu palabra confiamos
con la certeza que Tú
ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz.
Ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz
LA MUERTE NO ES EL FINAL